Angelo Iannella
wohnhaft in Romanshorn, aus Romanshorn und Italien Aktuelle Mandate: Consensus Partner AG, Consensus Partner (Liechtenstein) Anstalt Verbundene Personen: Elmar Schneider, Andreas Viktor Federer, Wilhelm Zahner und mehr So bleiben Sie über "Angelo Iannella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Angelo Iannella"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Angelo Iannella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Angelo Iannella"
|
|
Angelo Iannella
wohnhaft in Zürich, aus Italien Aktuelle Mandate: Eco Rubber GmbH Verbundene Personen: Francesco Angorato So bleiben Sie über "Angelo Iannella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Angelo Iannella"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Angelo Iannella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Angelo Iannella"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Angelo Iannella leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Angelo Iannella arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Abfallsammlung und Beseitigung
Betreiben von Fondsmanagement
Abfallsammlung und Beseitigung
Privatpersonen mit dem Namen Angelo Iannella
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Angelo Iannella
Publikationsnummer: HR02-1006105575, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Consensus Partner AG, in St. Gallen, CHE-105.656.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005471038).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iannella, Angelo, von Romanshorn, in Romanshorn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Elmar, von Altstätten, in Stettfurt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Federer, Andreas, von Rebstein, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zahner, Wilhelm, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005814449, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Beauskin GmbH, bisher in Gretzenbach, CHE-373.277.237, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406972).
Statutenänderung:
20.07.2023.
Firma neu:
Eco Rubber GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schumacherweg 21, 8046 Zürich.
Zweck neu:
Entsorgung von Altreifen im In- und Ausland sowie die Möglichkeit zur Gründung von Unternehmen im Ausland. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Patric, von Nottwil, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iannella, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Angorato, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Napoli (IT), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005354622, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Consensus Partner AG, in St. Gallen, CHE-105.656.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iannella, Angelo, von Romanshorn, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.