Claude Pierre Hunkeler
wohnhaft in Kloten, aus Pfaffnau Aktuelle Mandate: Hunkeler Distribution GmbH Verbundene Personen: Fahro Aman, Aleksandar Manic So bleiben Sie über "Claude Pierre Hunkeler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Pierre Hunkeler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Pierre Hunkeler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Pierre Hunkeler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude Pierre Hunkeler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude Pierre Hunkeler arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Claude Pierre Hunkeler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Pierre Hunkeler
Publikationsnummer: HR02-1005676099, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hunkeler Entertainment GmbH, in Kloten, CHE-101.040.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004703843).
Statutenänderung:
26.01.2023.
Firma neu:
Hunkeler Distribution GmbH.
Domizil neu:
Dorfstrasse 76, 8302 Kloten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb eines Vertriebs- und Handelsunternehmens. Sie bezweckt insbesondere Import und Vertrieb von sowie den Handel oder die Vermittlung von Geschäften mit Lebensmitteln und Konsumgütern aller Art. Die Gesellschaft kann ferner Restaurants, Take-aways und Kurierdienste betreiben oder betreiben lassen und aus eigenen Betrieben Franchiseunternehmen bilden sowie jegliche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Claude Pierre, von Pfaffnau, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15'400 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Aman, Fahro, von Lumnezia, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Manic, Aleksandar, von Zürich, in Belgrad (RS), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3'600 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Publikationsnummer: HR02-1004703843, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hunkeler Entertainment GmbH, in Bassersdorf, CHE-101.040.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491350).
Statutenänderung:
20.08.2019.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Kirchgasse 33, 8302 Kloten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luca, Priscilla Darlen, brasilianische Staatsangehörige, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Claude Pierre, von Pfaffnau, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Bassersdorf].
Publikationsnummer: HR02-1004491350, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hunkeler Entertainment GmbH, in Buchs (ZH), CHE-101.040.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401549).
Statutenänderung:
31.10.2018.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Grundhaldenstrasse 44, 8303 Bassersdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Claude Pierre, von Pfaffnau, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Buchs (ZH)];
Luca, Priscilla Darlen, brasilianische Staatsangehörige, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift.