Urs Hugentobler
wohnhaft in Zürich, aus Zürich und Uzwil Aktuelle Mandate: Individuum Patricia Waser + Partner, Info Pro Consulting, Hugentobler + Partner Verbundene Personen: Patricia Waser, Patricia Waser So bleiben Sie über "Urs Hugentobler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Hugentobler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Hugentobler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Hugentobler"
|
|
Urs Hugentobler
wohnhaft in Lindau, aus Amlikon-Bissegg Aktuelle Mandate: Genossenschaft 'Chrummenacher', Lindau Verbundene Personen: Daniel Jemric, Sarah Martina Wohlgemuth-Rüdin, Katharina Wolfensberger So bleiben Sie über "Urs Hugentobler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Hugentobler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Hugentobler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Hugentobler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Hugentobler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Hugentobler arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Urs Hugentobler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Hugentobler
Publikationsnummer: HR02-1005356825, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Hugentobler Engineering GmbH, in Wigoltingen, CHE-109.302.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, S.0, Publ. 7208134).
Firma neu:
Hugentobler Engineering GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Eggrainstrasse 3, 8556 Wigoltingen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Urs, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2147583, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Belimed Sauter AG, in Sulgen, CHE-102.132.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Beat, von Linden, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hugentobler, Urs, von Amlikon-Bissegg, in Sitterdorf (Zihlschlacht-Sitterdorf), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wachter, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Stefan, von Ittigen, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1297515, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
H. & H. Bauschreinerei GmbH, in Gachnang, CHE-107.627.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 23, Publ. 5411932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Urs, von Amlikon-Bissegg, in Islikon (Gachnang), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Fritz, von Amlikon-Bissegg, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hugentobler, Marlise, von Amlikon-Bissegg, in Gachnang, mit Einzelunterschrift.