Bernadette Hug-Kälin
wohnhaft in Nussbaumen TG, aus Quarten Aktuelle Mandate: ELROXX Swiss AG Verbundene Personen: Raphael Hug, Felix Gottlieb Hug-Kälin So bleiben Sie über "Bernadette Hug-Kälin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernadette Hug-Kälin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bernadette Hug-Kälin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernadette Hug-Kälin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bernadette Hug-Kälin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bernadette Hug-Kälin arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Bernadette Hug-Kälin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bernadette Hug-Kälin
Publikationsnummer: 3298961, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Restauration Mühle GmbH, in Quarten, CHE-114.587.859, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, Publ. 6224978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Felix Gottlieb, von Quarten, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hug-Kälin, Bernadette, von Quarten, in Nussbaumen TG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulhavy, Sava Vlastimil Ondrej, von Maur, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4739860, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Restauration Mühle GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.064.282-4, Technikumstrasse 12, 9470 Buchs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2008.
Zweck:
Betrieb von Gastronomiebetrieben, Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hug, Felix Gottlieb, von Quarten, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Hug-Kälin, Bernadette, von Quarten, in Nussbaumen TG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Publikationsnummer: 3753462, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MOH Trading GmbH, bisher in Hüttwilen, CH-020.4.027.758-1, Betrieb von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 13, Publ. 3364756).
Gründungsstatuten:
23.10.2003.
Statutenänderung:
28.11.2006.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Seestrasse 41, 8712 Stäfa.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurationsbetrieben aller Art, und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen, oder solche übernehmen;
desgleichen kann sie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben, belehnen, verkaufen oder verwalten.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 23.10.2003 Restaurationsinventar und Büroeinrichtungen, wofür CHF 50'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug-Kälin, Bernadette, von Quarten, in Hüttwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--;
Hug, Felix, von Quarten, in Hüttwilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghilardi, Heidi, von Quarten, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--.