Nicolas Huber
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: Elcase AG Verbundene Personen: Urs Huber, Margareta Huber-Lauper So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
|
|
Nicolas Huber
wohnhaft in Genève, aus Genève Aktuelle Mandate: Les Marionnettes de Genève Verbundene Personen: Iris Meierhans, Louise Marion Kasser Genecand, Catherine Tinivella Aeschimann und mehr So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
|
|
Nicolas Huber
wohnhaft in Niederwil, aus Bremgarten (AG) Aktuelle Mandate: Swiss Metall Huber Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
|
|
Nicolas Huber
wohnhaft in Wetzikon, aus Buchs (ZH) Aktuelle Mandate: InnoPhase GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nicolas Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Huber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Nicolas Huber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Nicolas Huber arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Nicolas Huber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Nicolas Huber
Publikationsnummer: HR02-1006031673, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Art-Natura Nadine Huber, in Mägenwil, CHE-116.156.826, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Nicolas Sebastian, von Mägenwil, in Mägenwil, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005997327, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Wellenberg Wind AG, in Thundorf, CHE-467.790.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005632145).
Statutenänderung:
26.01.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rengel, Urs, von Hüntwangen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czerny, Matthias, von Walchwil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Paul, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winkler, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Nicolas Simon, von Riehen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCooper AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005835300, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Aargauische Kantonalbank, in Aarau, CHE-105.845.287, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Urs, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Andreas, von Aarau und Villmergen, in Aarau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, André, von Vordemwald, in Suhr, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etzensperger, Sara, von Rickenbach (ZH), in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gilbert, Heinz, von Felben-Wellhausen, in Birrwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keusch, Lukas, von Boswil, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kämpf, Benjamin, von Sigriswil, in Roggwil (BE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mittelholzer, Andrea Katharina, von Niederglatt, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schenker, Lukas, von Gretzenbach, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spörri, Marcel, von Wettingen, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Miriam Karin, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dénervaud, Martina Antonia, von Opfikon, in Schöfflisdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, André, von Birrwil, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Nicolas Sebastian, von Mägenwil, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ralph Oliver, von Basel, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Raphaela, von Zell (LU), in Hildisrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sursee];
Peter, Daniel, von Willisau, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwegler, Madleina, von Aadorf, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zehnder, Madleina, in Aarau];
Sieber, Stefanie Lynne, von Quarten, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wilhelm, Thomas, von Safenwil, in Oberkulm, mit Kollektivprokura zu zweien.