Ludwig Huber
wohnhaft in Baar, aus Rickenbach (SO) Aktuelle Mandate: Pater Maurus Carnot Stiftung Verbundene Personen: Alfred Franz Heis, Martha Dorn-Carnot, Ruth Heis-Denoth und mehr So bleiben Sie über "Ludwig Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludwig Huber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ludwig Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludwig Huber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ludwig Huber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ludwig Huber arbeiten
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Privatpersonen mit dem Namen Ludwig Huber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ludwig Huber
Publikationsnummer: HR02-1005257788, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
ProteQ GmbH, in Schaffhausen, CHE-231.391.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roschi, Robert, von Wünnewil-Flamatt, in Dörflingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderle, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 121 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
HIG - Huber Ingenieur Beteiligungs GmbH (FN 408961 p), in Weiler (AT), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Ludwig Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiler (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4220809, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fischer Frech-Hoch ESTECH AG, in Meisterschwanden, CHE-105.929.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Felix, von Fislisbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2166007, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Karl Fischer AG, Meisterschwanden, in Meisterschwanden, CHE-105.929.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815485).
Statutenänderung:
08.05.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FHS Frech-Hoch AG, in Sissach (CHE-114.008.132), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 6'175'444.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'764'152.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Fischer Frech-Hoch ESTECH AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Otto Heinrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paolozzi, Roberto, von Wolfenschiessen, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grimm, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.