Christoph Robert Huber
wohnhaft in Winterthur, aus Liechtenstein Aktuelle Mandate: Barrel Coffee AG Verbundene Personen: Olivia Renée Huber So bleiben Sie über "Christoph Robert Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Robert Huber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Robert Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Robert Huber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Robert Huber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Robert Huber arbeiten
Getränkeherstellung (nicht alkoholisch)
Getränkeherstellung (nicht alkoholisch)
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Robert Huber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Robert Huber
Publikationsnummer: HR02-1004650819, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Barrel Coffee AG, in Zürich, CHE-479.810.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, S.0, Publ. 3491539).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Kemptpark 1, 8310 Kemptthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christoph Robert, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004632134, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Henrici AG, in Zürich, CHE-114.265.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, S.0, Publ. 6807754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Olivia Renée, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christoph, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsler, Martina, von Schwyz, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Fasching Treuhand (CH-020.1.041.548-5)].
Publikationsnummer: 3491539, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Barrel Coffee AG, in Zürich, CHE-479.810.768, Niederdorfstrasse 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Verpackung, den Vertrieb und die Vermarktung von Getränken aller Art. Die Getränke können sowohl im Offenausschank als auch verpackt zum Endkonsumenten gelangen. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem das Erbringen von Beratungsdienstleistungen im Bereich Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huber, Christoph Robert, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Olivia Renée, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.