Urs Horisberger
wohnhaft in Olten, aus Auswil Aktuelle Mandate: Horisberger B.U GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Bozidarka Horisberger So bleiben Sie über "Urs Horisberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Horisberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Horisberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Horisberger"
|
|
Urs Horisberger
wohnhaft in Kleinandelfingen, aus Auswil Aktuelle Mandate: Verein Wohnzentrum Frankental Verbundene Personen: Michel Eigensatz, Noah Leo Walter Gunzinger, Liliane Forster und mehr So bleiben Sie über "Urs Horisberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Horisberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Horisberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Horisberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Horisberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Horisberger arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Privatpersonen mit dem Namen Urs Horisberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Horisberger
Publikationsnummer: HR02-1006111852, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Horisberger B.U GmbH, in Olten, CHE-304.952.384, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004862940).
Firma neu:
Horisberger B.U GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horisberger, Urs, von Auswil, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005954704, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gasthofbrauerei zum Löwen GmbH, in Lützelflüh, CHE-147.763.844, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005705053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debrunner, Stephan, von Hüttlingen, in Grünenmatt (Lützelflüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Horisberger, Urs, von Auswil, in Grünenmatt (Lützelflüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faulstich, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gasthofbrauerei zum Löwen GmbH (CHE-147.763.844), in Grünenmatt (Lützelflüh), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005909495, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Wohnzentrum Frankental, in Zürich, CHE-114.497.044, Verein (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zolliker, Ulrich, von Embrach, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horisberger, Urs, von Auswil, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.