Dietrich Hollatz
wohnhaft in Halle (Saale), aus Deutschland Aktuelle Mandate: Labiau AG Verbundene Personen: Karl Nikolaus Vogler So bleiben Sie über "Dietrich Hollatz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietrich Hollatz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dietrich Hollatz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietrich Hollatz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dietrich Hollatz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dietrich Hollatz arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dietrich Hollatz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dietrich Hollatz
Publikationsnummer: HR02-1005175108, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Labiau AG, bisher in Zürich, CHE-105.307.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2799635).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Landweg 1, 6052 Hergiswil NW.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwerzmann, Guido, von Zug, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Karl Nikolaus, von Lungern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollatz, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Halle (Saale) (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bernburg (DE)].
Publikationsnummer: 3613618, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Per Pedes AG, bisher in Reinach BL, CH-280.3.002.935-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.1999, S. 8174).
Gründungsstatuten:
24.11.1999.
Statutenänderung:
18.10.2006.
Firma neu:
Labiau AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kantstrasse 14, 8044 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsberatung und Treuhanddienstleistungen sowie der Handel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilung ist aufgehoben.].
Vinkulierung:
[Die Bestimmung der Statuten über die Vinkulierung der Namenaktien ist aufgehoben worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glasstetter, Rudolf, von Basel, in Reinach BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friz, Bernadette, von Baden, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friz, Erich, von Baden, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glasstetter, Daniel, von Basel, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hägi Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Matthias, von Urnäsch, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hollatz, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bernburg (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Revisura AG, in Zug, Revisionsstelle.