Rolf Jean Hofmann
wohnhaft in Münsingen, aus Worb Aktuelle Mandate: Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Manuel Stauffer Verbundene Personen: Marina Mani, Christoph Walter Wuhrmann, Simon Jampen und mehr So bleiben Sie über "Rolf Jean Hofmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Jean Hofmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Jean Hofmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Jean Hofmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rolf Jean Hofmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rolf Jean Hofmann arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Rolf Jean Hofmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Jean Hofmann
Publikationsnummer: HR02-1005744788, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967690).
Statutenänderung:
18.01.2023.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Kirchdorf BE, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krähenbühl, Andreas, von Zäziwil, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005011568, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Manuel Stauffer, in Belp, CHE-249.960.988, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf Jean, von Worb, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Michael, von Thurnen, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004967690, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Rudolf, von Oberdiessbach, in Wichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Raphael, von Ostermundigen, in Worb, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rytz, Jürg, von Rüti bei Büren, in Oberwichtrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Daniel, von Schwarzenburg, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Beat, von Arni (BE), in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riem, Bruno, von Kirchdorf (BE), in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Beat, von Affoltern im Emmental, in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waber, Heinz, von Horrenbach-Buchen, in Uebeschi, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Daniel, von Belp, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.