Jakob Hofer
wohnhaft in Oberaach, aus Bleienbach Aktuelle Mandate: Jakob Hofer AG Verbundene Personen: Michael Frick, Simon Kohler, Martin Sutter und mehr So bleiben Sie über "Jakob Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jakob Hofer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jakob Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jakob Hofer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jakob Hofer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jakob Hofer arbeiten
Handel (Maschinen)
Handel (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Jakob Hofer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jakob Hofer
Publikationsnummer: HR02-1005746461, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Jakob Hofer AG, in Amriswil, CHE-109.498.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Urnäsch, in Opfershofen TG (Bürglen (TG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Bruno, von Häggenschwil, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Jürg, von Grossaffoltern, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschopp, Franz, von Knutwil, in Heldswil (Hohentannen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Jakob, von Bleienbach, in Oberaach (Amriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frick, Michael, von Urnäsch, in Thundorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Simon, von Zürich, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Martin, von Appenzell, in Hosenruck (Wuppenau), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004885375, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Jakob AG Gipser- und Malergeschäft, in Oberburg, CHE-108.038.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S.6, Publ. 5684770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Andreas, von Langnau im Emmental, in Oberburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Christoph, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer-Jakob, Beatrice, von Langnau im Emmental und Biglen, in Burgdorf, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3973085, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Jakob Hofer AG, in Amriswil, CHE-109.498.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, Publ. 5253632).
Statutenänderung:
20.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt eine mechanische Werkstätte, handelt mit Maschinen und Geräten aller Art und erbringt Reparatur- und Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann Sanitärarbeiten ausführen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten und vermieten sowie Bauten erstellen und renovieren. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sich daran beteiligen, pachten oder deren Geschäftsführung übernehmen und sich weiterer Aufgaben annehmen, soweit diese mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang steht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 08.03.2002 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Jakob Hofer, in Amriswil, gemäss Vertrag vom 08.03.2002 und Bilanz per 01.01.2002 mit Aktiven von CHF 1'202'856.35 und Passiven von CHF 465'813.35 zum Preis von CHF 737'043.--, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 637'043.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Neue] Weitere Adresse: Mostereistrasse, 8587 Oberaach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GMTC Treuhand & Consulting AG (CH-320.3.041.517-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Hugo, von Muolen, in Häggenschwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Franz, von Knutwil, in Heldswil (Hohentannen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Urnäsch, in Opfershofen TG (Bürglen (TG)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frick, Hansueli, in Opfershofen TG (Bürglen TG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Jakob, von Bleienbach, in Oberaach (Amriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller, Martin, von Amriswil, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.