Cyrill Hofer
wohnhaft in Bern, aus Arni (BE) Aktuelle Mandate: Loepthien Maeder Treuhand AG Verbundene Personen: Adrian Bruno Loepthien, Rafael Moser, Bruno Friedrich Loepthien und mehr So bleiben Sie über "Cyrill Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cyrill Hofer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cyrill Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cyrill Hofer"
|
|
Cyrill Hofer
wohnhaft in Biel/Bienne, aus Luzern Aktuelle Mandate: Stiftung Behindertentransport Kanton Bern Verbundene Personen: Christoph Geissbühler, Annette Gfeller, Christine Morger und mehr So bleiben Sie über "Cyrill Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cyrill Hofer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cyrill Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cyrill Hofer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Cyrill Hofer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Cyrill Hofer arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Treuhändische Dienstleistungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Cyrill Hofer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Cyrill Hofer
Publikationsnummer: HR02-1004504283, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Behindertentransport Kanton Bern, in Bern, CHE-109.643.334, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Heinz, von Worb, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyrill, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Petit, Raphael, von Heiden, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004477632, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
tschéinsch GmbH, bisher in Wädenswil, CHE-178.684.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018Publ. 1004459100).
Gründungsstatuten:
15.11.2012.
Statutenänderung:
28.09.2018.
Firma neu:
KURTS GmbH.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Haldenstrasse 13, 8640 Rapperswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion, den Verkauf und die Förderung von Ideen, Produkten und Projekten. Die Gesellschaft fördert, unterstützt und vernetzt Personen, Firmen und Organisationen und erbringt Beratungsdienstleistungen und Begleitung von Projekten, insbesondere im Bereich Innovation und Förderung des Handels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann für sich und für Dritte Immaterialgüterrechte halten und Lizenzen daran erteilen. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 33'300.00 [bisher: CHF 20'000.00]. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyril, von Schüpfen, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ruetz, Martin, von Wädenswil, in Kappel am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004459100, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
tschéinsch GmbH, in Wädenswil, CHE-178.684.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porro-Waldvogel, Thomas, von Wädenswil und Unteriberg, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyril, von Schüpfen, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].