Christian Hörler
wohnhaft in Zuzwil, aus Uzwil Aktuelle Mandate: St.Galler Kantonalbank AG Verbundene Personen: Ivo Wechsler, Cornelia Stengel, Philipp Steiner und mehr So bleiben Sie über "Christian Hörler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Hörler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Hörler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Hörler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Hörler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Hörler arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Christian Hörler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Hörler
Publikationsnummer: HR02-1006128214, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Enespa Technologies AG, in Appenzell, CHE-471.218.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2024, Publ. 1006003245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörler, Christian Johannes, von Appenzell, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006118403, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Enespa AG, in Appenzell, CHE-110.627.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2024, Publ. 1006024660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörler, Christian Johannes, von Appenzell, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005893354, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Enespa Technologies AG, in Appenzell, CHE-471.218.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761660).
Statutenänderung:
27.10.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 833'333.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 833'333.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 333'333 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugi, Cyrill, von Zürich, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Abele, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Richters, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Tangstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hörler, Christian Johannes, von Appenzell, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.