David Höhener
wohnhaft in Teufen, aus Gais Aktuelle Mandate: Höhener Wald AG Verbundene Personen: Bernhard Steffen-Höhener, Marco Steffen So bleiben Sie über "David Höhener" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Höhener"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "David Höhener" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Höhener"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen David Höhener leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen David Höhener arbeiten
Verarbeitung von Holz
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen David Höhener
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: David Höhener
Publikationsnummer: HR02-1005123875, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Höhener Wald AG, in Wald (AR), CHE-101.366.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935485).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Domizil neu:
Vordorf 576, 9044 Wald AR.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Küchen, Möbel und Einrichtungsgegenständen. Sie kann gleichartige oder verwandte Unternehmen übernehmen und gründen, Grundstücke erwerben, überbauen, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaften zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Betriebsgerätschaften vermieten und auch Räumlichkeiten vermieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.05.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, David, von Gais, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald (AR)];
Steffen, Marco, von Huttwil, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004935485, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Höhener Wald AG, in Wald (AR), CHE-101.366.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3462303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Jakob, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rehetobel, Mitglied, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, David, von Gais, in Wald (AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura];
Steffen, Marco, von Huttwil, in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3462303, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Höhener Wald AG, in Wald (AR), CHE-101.366.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, Publ. 5081550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höhener, Ursula, von Gais, in Wald (AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Jakob, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rehetobel, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: von Ganterschwil, ohne eingetragene Funktion];
Höhener, David, von Gais, in Wald (AR), Mitglied, mit Einzelprokura.