Helmut Hitz
wohnhaft in Brüttisellen, aus Horgen Aktuelle Mandate: Verein Leuchtturm für Krebsbetroffene Verbundene Personen: Bettina Franzetti, Marianne Hitz, Jan Hitz So bleiben Sie über "Helmut Hitz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Helmut Hitz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Helmut Hitz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Helmut Hitz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Helmut Hitz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Helmut Hitz arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Helmut Hitz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Helmut Hitz
Publikationsnummer: HR02-1004559454, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Garage Hitz AG, in Opfikon, CHE-151.813.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, Publ. 7135552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Helmut, von Horgen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arifi, Tair, von Pfungen, in Pfungen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arifi, Hismen, von Pfungen, in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arifi, Mevljudin, mazedonischer Staatsangehöriger, in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7135552, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Garage Hitz AG, in Opfikon, CH-020.3.039.017-6, Zunstrasse 11, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Autovermietung, Autoreparaturwerkstätte sowie Handel mit Automobilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven des Einzelunternehmens H. Hitz Auto-Garage, in Opfikon, gemäss Vertrag vom 26.03.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012, wonach die übernommenen Aktiven CHF 307'858.85 und die übernommenen Passiven CHF 21'548.10 betragen. Gebäude-Neubau, Wertberichtigung Neubau, Gebäude-Innenausbau, Einrichtungen, Materiallager und Parkplätze, Wertberichtung Lager/Parkplätze sowie Hypothek und Rückstellung für Mängel an Neubau sind von der Übernahme ausgeschlossen. Der Sacheinleger erhält 80 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und CHF 206'310.75 werden ihm als Forderung gutgeschrieben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hitz, Helmut, von Horgen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4958066, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Leuchtturm für Krebsbetroffene, in Niederhasli, CH-020.6.001.159-2, Verein (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2008, S. 19, Publ. 4308242).
Statutenänderung:
28.11.2008.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
c/o H. Hitz Auto-Garage, Zunstrasse 11, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Marianne, von Horgen, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hitz, Helmut, von Horgen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Franzetti, Bettina, von Niederwil AG, in Wettingen, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.