Barbara Hirt
wohnhaft in Kirchleerau, aus Kirchleerau Aktuelle Mandate: Hirt Umwelttechnik AG Verbundene Personen: Nay Dan, Philipp Hirt, Rudolf Imfeld und mehr So bleiben Sie über "Barbara Hirt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Hirt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Barbara Hirt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Hirt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Barbara Hirt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Barbara Hirt arbeiten
Handel (Maschinen)
Handel (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Barbara Hirt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Barbara Hirt
Publikationsnummer: HR02-1006076693, Handelsregister-Amt Bern, (36)
immo-lite ag, in Bern, CHE-116.239.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Barbara Elisabeth Klara, von Villigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004986223, Handelsregister-Amt Graubünden
AlpenHirt AG, in Tschiertschen-Praden, CHE-257.778.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905096). Gemäss Erklärung vom 24.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Convicta Treuhand AG (CHE-113.983.678), in Hochdorf, Revisionsstelle;
Hirt, Barbara, von Zetzwil, in Tschiertschen-Praden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Adrian, von Zetzwil, in Triesen (LI), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Niederberger, Nicole, von Dallenwil, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004905096, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
AlpenHirt AG, in Tschiertschen-Praden, CHE-257.778.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889751).
Domizil neu:
Blacktawuoscht 17, 7064 Tschiertschen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Adrian, von Zetzwil, in Triesen (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tschiertschen-Praden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirt, Barbara, von Zetzwil, in Tschiertschen-Praden, mit Einzelunterschrift.