Sergio Himmelrich
wohnhaft in Ascona, aus Hochdorf Aktuelle Mandate: LIATRIS SA, Gaiseblüemli AG Verbundene Personen: Sebastiano Mario Robbiani, Heinz Fischer, Reto Arnold und mehr So bleiben Sie über "Sergio Himmelrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sergio Himmelrich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sergio Himmelrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sergio Himmelrich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sergio Himmelrich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sergio Himmelrich arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Sergio Himmelrich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sergio Himmelrich
Publikationsnummer: HR01-1005869902, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
LIATRIS SA, in Minusio, CHE-383.893.840, Via San Gottardo 72, 6648 Minusio, società anonima (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
19.10.2023.
Scopo:
La società ha per scopo l'acquisto, la vendita, la locazione, la rappresentanza, la gestione, la mediazione, l'amministrazione di beni immobili in Svizzera ed all'estero, l'esecuzione di perizie, lavori edilizi, la costruzione, la ristrutturazione di immobili, la promozione di progetti immobiliari, nonché effettuare qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria e commerciale in vista della realizzazione dello scopo sociale, partecipare sotto qualunque forma ad imprese similari e aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero.
Capitale azionario:
CHF 100'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.
Azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale inviato per lettera, per fax o per posta elettronica.
Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Secondo dichiarazione del 19.10.2023 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Robbiani, Sebastiano Mario, da Novazzano, in Minusio, presidente, con firma individuale;
Himmelrich, Sergio, da Hochdorf, in Ascona, membro, con firma individuale.
Publikationsnummer: HR02-1005817195, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Aegle Biomedical AG, in Erlenbach (ZH), CHE-102.908.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005639716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Himmelrich, Sergio, von Hochdorf, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005639716, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Finaplana AG, in Erlenbach (ZH), CHE-102.908.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, S.0, Publ. 3584061).
Statutenänderung:
19.12.2022.
Firma neu:
Aegle Biomedical AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von medizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Himmelrich, Sergio, von Hochdorf, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Young, Christopher, australischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].