Peter Jörg Hilfiker
wohnhaft in Rothrist, aus Rothrist und Safenwil Aktuelle Mandate: Terraviva ag Verbundene Personen: Hanspeter Keller-Zaugg, Werner Brunner, Patrick Mathys und mehr So bleiben Sie über "Peter Jörg Hilfiker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Jörg Hilfiker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Jörg Hilfiker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Jörg Hilfiker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Jörg Hilfiker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Jörg Hilfiker arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Peter Jörg Hilfiker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Jörg Hilfiker
Publikationsnummer: 7021614, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TERRAviva Bio-Produzentengenossenschaft, in Dällikon, CH-020.5.000.259-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, Publ. 6456698).
Firma neu:
TERRAviva Bio-Produzentengenossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.11.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Hansjörg, von Ammerswil, in Les Montets, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauert, Christoph, von Bibern SO, in Bibern SO, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilfiker, Peter, von Safenwil, in Rothrist, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Markus, von Grossaffoltern, in Grossaffoltern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaggi, Bendicht, von Gossliwil, in Gossliwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Hans Jörg, von Schlatt TG, in Schlatt TG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäumann, Heinz, von Häutligen, in Steffisburg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4965768, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Terraviva, in Dällikon, CH-020.5.000.259-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 27, Publ. 3921250).
Weitere Adresse:
Bahnhofstrasse 2, 3210 Kerzers.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthardt, Kaspar, von Adliswil, in Dällikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Beat, von Langnau im Emmental, in Obergerlafingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Markus, von Buch am Irchel, in Berg am Irchel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilfiker, Peter, von Safenwil, in Rothrist, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Bucher, Markus, von Grossaffoltern, in Grossaffoltern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaggi, Bendicht, von Gossliwil, in Gossliwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Hans Jörg, von Schlatt TG, in Schlatt TG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trevision Treuhand und Revisions AG (CH-092.3.007.039-5), in Oftringen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3921250, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Terraviva, in Dällikon, CH-020.5.000.259-9, Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2005, S. 19, Publ. 3070812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutimann, Daniel, von Waltalingen, in Waltalingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilfiker, Peter, von Safenwil, in Rothrist, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.