Hugo Heyer
wohnhaft in Moutier, aus Biel-Benken Aktuelle Mandate: ACM AutoCentre Moutier SA Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hugo Heyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Heyer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hugo Heyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Heyer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hugo Heyer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hugo Heyer arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Hugo Heyer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Heyer
Publikationsnummer: HR02-1005226972, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ACM AutoCentre Moutier SA, à Moutier, CHE-100.630.176, société anonyme (No. FOSC 10 du 16.01.2018, Publ. 3992153).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchwalder, Michel, de Courroux, à Courroux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Heyer, Hugo, de Biel-Benken, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 3714845, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ACM AutoCentre Moutier SA, à Moutier, CHE-100.630.176, société anonyme (No. FOSC 192 du 04.10.2016, Publ. 3086835).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire P. Gobat S.A. (CHE-101.703.955), à Moutier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, Michel, de Courroux, à Courroux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Heyer, Hugo, de Biel-Benken, à Moutier, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire, avec signature individuelle];
PKF Fiduciaire, succursale de Moutier (CHE-131.585.324), à Moutier, organe de révision.
Publikationsnummer: 5225064, Handelsregister-Amt Bern, (36)
met X mat Sàrl, à Moutier, CH-073.4.014.364-5, société à responsabilité limitée (No. FOSC 248 du 21.12.2005, p. 4, Publ. 3159636).
Modification des statuts:
02.06.2009.
Nouvelle adresse:
rue Industrielle 46, 2740 Moutier.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un atelier de serrurerie, réalisation de mobilier métallique, design. Elle peut acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration de l'organe de gestion du 02.06.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Heyer, Hugo, de Biel-Benken, à Moutier, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Liechti, Jean-Charles, de Landiswil, à Perrefitte, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 19'000.00].