Steffen Heyde
wohnhaft in Eichwalde, aus Deutschland Aktuelle Mandate: omniCon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Basel Verbundene Personen: Michael Horn, Alain Robert Lachappelle, Sebastian Eckernkamp und mehr So bleiben Sie über "Steffen Heyde" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Steffen Heyde"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Steffen Heyde" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Steffen Heyde"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Steffen Heyde leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Steffen Heyde arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Steffen Heyde
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Steffen Heyde
Publikationsnummer: 4372555, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'922 vom 12.07.2018 omniCon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CHE-172.471.534, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4363331).
Hauptsitz in:
Frankfurt am Main (DE).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyde, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Eichwalde (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Eichwald (DE)].
Publikationsnummer: 4363331, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
omniCon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CHE-172.471.534, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052835).
Hauptsitz in:
Frankfurt am Main (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hommel, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweimler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Glienicke (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyde, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Eichwald (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4052835, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
omniCon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CHE-172.471.534, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056537).
Hauptsitz in:
Frankfurt am Main (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heyde, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Frerichs, Prof. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckernkamp, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lachappelle, Alain Robert, von Kriens, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rink, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hünstetten Beuerbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweimler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Glienicke (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.