Karin Hess
wohnhaft in Buchrain, aus Engelberg Aktuelle Mandate: M. Bühler Tax Services Verbundene Personen: Martin Bühler So bleiben Sie über "Karin Hess" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karin Hess"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Karin Hess" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karin Hess"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Karin Hess leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Karin Hess arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Karin Hess
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Karin Hess
Publikationsnummer: HR02-1006126843, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Oekumenisches Institut, in Luzern, CHE-112.014.512, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boutellier, Iva, von Gansingen, in Luzern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chudozilov, Anna, von Basel, in Luzern, Mitglied des Präsidiums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glur-Schüpfer, Brigitta Emma, von Rickenbach (LU), in Meggen, Mitglied des Präsidiums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Gilbert Josef, von Pfaffnau, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad-Paul, Renate Ursula, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Präsidiums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Karin Barbara, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumthurm, André, von Grengiols, in Beromünster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Hans Rudolf, von Wynigen, in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004931617, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss China Ski Association, in Zürich, CHE-187.674.514, Verein (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Karin Andrea, von Engelberg, in Alpnach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Peng, Sun, französischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR01-1004517047, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss China Ski Association, in Zürich, CHE-187.674.514, c/o Swiss China Consulting GmbH, Mühlebachstrasse 43, 8008 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2017. 29.10.2018.
Zweck:
Der Zweck des Vereins ist im Schneesport aktive Organisationen und Vereinigungen aus China und der Schweiz zusammenzubringen, sowie den Austausch und die Zusammenarbeit im Schneesport und in verwandten Gebieten zwischen den beiden Nationen auszubauen und zu vertiefen. Dabei soll der Schneesport als solcher aktiv gefördert werden.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Zuwendungen, Vermächtnisse, Erlös aus Vereinsaktivitäten und Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Zhao Ren, Juan, von Regensdorf, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbriggen, Fabian, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Karin Andrea, von Engelberg, in Alpnach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peng, Sun, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.