Markus Christian Hersberger
wohnhaft in Münsingen, aus Tenniken Aktuelle Mandate: Vogt-CTE GmbH Verbundene Personen: Karin Judith Hersberger-Honzal, Jörg Pascal Schwenk, Jürg Vogt und mehr So bleiben Sie über "Markus Christian Hersberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Christian Hersberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Markus Christian Hersberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Christian Hersberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Markus Christian Hersberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Markus Christian Hersberger arbeiten
Handel (Maschinen)
Handel (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Markus Christian Hersberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Christian Hersberger
Publikationsnummer: HR02-1005459392, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vogt-CTE GmbH, in Steffisburg, CHE-251.716.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3827113).
Statutenänderung:
04.04.2022.
Sitz neu:
Münsingen.
Domizil neu:
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Jürg, von Oberdiessbach, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Christian Hersberger oder mit Karin Judith Hersberger-Honzal, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Hersberger, Markus Christian, von Tenniken, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Vogt oder mit Iris Elisabeth Vogt-Ammann, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hersberger-Honzal, Karin Judith, von Tenniken, in Münsingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Vogt oder mit Iris Elisabeth Vogt-Ammann, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogt-Ammann, Iris Elisabeth, von Oberdiessbach und Madiswil, in Steffisburg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Christian Hersberger oder mit Karin Judith Hersberger-Honzal, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Oberdiessbach und Madiswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schwenk, Jörg Pascal, von Möriken-Wildegg, in Auenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3827113, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vogt-CTE GmbH, in Steffisburg, CHE-251.716.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2482567).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hersberger, Markus Christian, von Tenniken, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogt, Jürg, von Oberdiessbach, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 2657537, Handelsregister-Amt Bern, (36)
VOGT AG Oberdiessbach, in Oberdiessbach, CHE-101.915.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2016, Publ. 2602939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hersberger, Markus Christian, von Tenniken, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.