Ursula Henze
wohnhaft in Zollikerberg, aus Deutschland Aktuelle Mandate: InnoStra AG, Henze & Partner AG und mehr Verbundene Personen: Gerhard Henze, Gerhard Henze, Hubert Pätz und mehr So bleiben Sie über "Ursula Henze" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Henze"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ursula Henze" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Henze"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ursula Henze leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ursula Henze arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Betreiben von Fondsmanagement
Handel (sonstiges)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Betreiben von Fondsmanagement
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Ursula Henze
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Henze
Publikationsnummer: HR02-1005288408, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cliniconsult GmbH, in Zollikon, CHE-108.533.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152094).
Statutenänderung:
24.08.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 200'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.08.2021 und Bilanz per 31.03.2021 mit Aktiven von CHF 47'469.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'580.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
InnoStra AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit materiellen und immateriellen Gütern aller Art und dessen Finanzierung. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Beratung und Leitung anderer Unternehmen, einschliesslich der Erkundung, Analyse und Bewertung von Märkten für existierende und neue Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martellus GmbH (CHE-102.626.211), in Zollikon, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henze, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Henze, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004662008, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Henze & Partner AG, in Zürich, CHE-106.124.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460775).
Statutenänderung:
07.06.2019.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Sennhofstrasse 37, 8125 Zollikerberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Wirtschafts- und Finanzbereich sowie die Vermittlung von dazugehörigen Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeiffer, Mirjam, von Aeugst am Albis, in Stäfa, Vizedirektorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henze, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon];
Henze, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon].
Publikationsnummer: 3623265, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Henze & Partner AG, in Zumikon, CHE-106.124.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2012, Publ. 6566604).
Statutenänderung:
28.04.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seehofstrasse 4, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die treuhänderische Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Vermittlung von Geldanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichsdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henze, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-424.508.805) [bisher: Zürich].