Gerhard Henze
wohnhaft in Zollikon, aus Deutschland Aktuelle Mandate: InnoStra AG, FIACI Fine Art Connect International AG in Liquidation und mehr Verbundene Personen: Ursula Henze, Ursula Henze, Ursula Henze und mehr So bleiben Sie über "Gerhard Henze" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gerhard Henze"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gerhard Henze" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gerhard Henze"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gerhard Henze leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gerhard Henze arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Handel (sonstiges)
Betreiben von Fondsmanagement
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Handel (sonstiges)
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Gerhard Henze
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gerhard Henze
Publikationsnummer: HR02-1005302671, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Martellus Capital AG, in Zürich, CHE-101.605.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henze, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohlmeyer, Cédric, von Neuchâtel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Neuenburg, in Küsnacht (ZH)];
Capurso, Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005288408, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cliniconsult GmbH, in Zollikon, CHE-108.533.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152094).
Statutenänderung:
24.08.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 200'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.08.2021 und Bilanz per 31.03.2021 mit Aktiven von CHF 47'469.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'580.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
InnoStra AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit materiellen und immateriellen Gütern aller Art und dessen Finanzierung. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Beratung und Leitung anderer Unternehmen, einschliesslich der Erkundung, Analyse und Bewertung von Märkten für existierende und neue Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martellus GmbH (CHE-102.626.211), in Zollikon, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henze, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Henze, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005152094, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cliniconsult GmbH, in Zollikon, CHE-108.533.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004661964).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martellus GmbH (CHE-102.626.211), in Zollikon, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Henze, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].