Ruth Heiniger-Schindler
wohnhaft in Hefenhofen, aus Eriswil Aktuelle Mandate: Papst AG Verbundene Personen: Martin Heiniger-Schindler So bleiben Sie über "Ruth Heiniger-Schindler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruth Heiniger-Schindler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ruth Heiniger-Schindler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruth Heiniger-Schindler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ruth Heiniger-Schindler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ruth Heiniger-Schindler arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Ruth Heiniger-Schindler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Heiniger-Schindler
Publikationsnummer: 6504338, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CH-440.3.021.765-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 24, Publ. 4785802).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baumschule Heiniger GmbH, in Hefenhofen (CH-440.4.017.709-2), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2011 und Bilanz per 30.11.2011. Aktiven von CHF 1'250'549.22 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 517'440.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, in Salenstein (CH-440.4.012.360-7), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Hefenhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Heiniger-Schindler, Ruth, von Eriswil, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Papst, Urs, von Wäldi, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6166630, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Baumschule Heiniger GmbH, in Hefenhofen, CH-440.4.017.709-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 21, Publ. 5155926).
Statutenänderung:
12.05.2011.
Stammkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Hefenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 125'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Heiniger-Schindler, Ruth, von Eriswil, in Hefenhofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 125'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 2571420, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Baumschule Heiniger GmbH, in Hefenhofen, CH-440.4.017.709-2, Hamisfeld, 8580 Hefenhofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2004.
Zweck:
Aufzucht, Veredelung, Handel mit und Verkauf von Obstbäumen und Nebenprodukten sowie Erwerb, Verwertung und Veräusserung von Sortenrechten und -lizenzen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern und Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Hefenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Heiniger-Schindler, Ruth, von Eriswil, in Hefenhofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.