Josef Hayoz
wohnhaft in Pfeffikon LU, aus Plasselb Aktuelle Mandate: Hallwilerseelauf GmbH Verbundene Personen: Roland Müller So bleiben Sie über "Josef Hayoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Hayoz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Josef Hayoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Hayoz"
|
|
Josef Hayoz
wohnhaft in Pratteln, aus Düdingen, Fribourg und Bösingen Aktuelle Mandate: Optimo Medical AG in Liquidation Verbundene Personen: Hans Jörg Riedwyl, Marc Meichtry, Michael Benjamin Reinmann und mehr So bleiben Sie über "Josef Hayoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Hayoz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Josef Hayoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Hayoz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Josef Hayoz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Josef Hayoz arbeiten
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Josef Hayoz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Hayoz
Publikationsnummer: HR02-1005416709, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Optimo Medical AG, in Biel/Bienne, CHE-159.686.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayoz, Josef, von Fribourg, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005216215, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SenTec AG, in Therwil, CHE-105.218.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121349).
Statutenänderung:
26.05.2021.
Firma neu:
Sentec AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sentec SA) (Sentec Inc.). [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.01.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.01.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayoz, Josef, von Fribourg, Düdingen und Bösingen, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004970001, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Hallwilerseelauf GmbH, in Beinwil am See, CHE-114.267.538, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, S.0, Publ. 1522057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muri, Werner, von Schötz, in Seon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Erni, Hans, von Gunzwil, in Gunzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Muri, Jacqueline, von Schötz, in Seon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller , Roland, von Unterkulm, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hayoz, Josef, von Plasselb, in Rickenbach (LU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Egliswil, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].