Yves Philippe Hauser
wohnhaft in Meilen, aus Böttstein und Meilen Aktuelle Mandate: GREEN WEALTH PARTNERS AG Verbundene Personen: Peter Gurleen Singh Ahluwalia, Vincent Pascal Roduit, Lars Nemelka und mehr So bleiben Sie über "Yves Philippe Hauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Philippe Hauser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Philippe Hauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Philippe Hauser"
|
|
Yves Philippe Hauser
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: Monoid GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Yves Philippe Hauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Philippe Hauser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Philippe Hauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Philippe Hauser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Philippe Hauser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Philippe Hauser arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Betreiben von Fondsmanagement
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Yves Philippe Hauser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Philippe Hauser
Publikationsnummer: 5875432, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Einzigart AG, in Zürich, CH-020.3.903.392-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S. 29, Publ. 5433940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves, von Böttstein, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4112944, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AFM Active Finance Management AG, in Zürich, CH-020.3.027.655-8, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 19, Publ. 2318592).
Firma neu:
AFM Active Finance Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AFM Active Finance Management Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.08.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG, Gessnerallee 28, Postfach, 8023 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Marino, von Wauwil, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Daniel, von Zürich, in Wädenswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2224690, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Merrill Lynch Capital Markets AG, in Zürich, Betrieb einer Börsen- und Investmentbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 19, Publ. 2088852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Urs, von Zürich und Burg AG, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüesch, Daniel, von Zürich und Tschiertschen, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Thomas, von Basel und Reinach AG, in Crans-près-Céligny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, René Charles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Charles, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schindler, Sophie, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppen, Willi, von Schmitten GR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valk, Oliver, von Reisiswil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.