Astrid Hauser
wohnhaft in Lachen, aus Trasadingen Aktuelle Mandate: N.B.I.P. CompuSport's GmbH Verbundene Personen: Jost Hauser, Carlo Brunner, Andreas Hauser und mehr So bleiben Sie über "Astrid Hauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Astrid Hauser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Astrid Hauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Astrid Hauser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Astrid Hauser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Astrid Hauser arbeiten
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Privatpersonen mit dem Namen Astrid Hauser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Astrid Hauser
Publikationsnummer: HR02-1005236627, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nectar Digital Wealth AG, in Zürich, CHE-174.248.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Astrid, von Trasadingen, in Lachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütschi, Jörg, von Zürich, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004963972, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nectar Digital Wealth AG, in Zürich, CHE-174.248.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788975).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Domizil neu:
Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 10'273'848.00 [bisher: CHF 10'018'022.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'223'848.00 [bisher: CHF 9'968'022.00].
Aktien neu:
6'388'529 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 38'853'190 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 6'132'703 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 38'853'190 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2018 die bei der Gründung vom 16.05.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2018 die bei der Gründung vom 16.05.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verma Bruppacher, Nilu, von Muri bei Bern, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Astrid, von Trasadingen, in Lachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütschi, Jörg, von Zürich, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4268945, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SCHIFFFAHRTS-GENOSSENSCHAFT GREIFENSEE, in Maur, CHE-107.165.387, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Astrid, von Richterswil, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storchenegger, Rudolf, von Jonschwil, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Benno, von Gommiswald, in Schwerzenbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.