Edith Hausammann
wohnhaft in Zollikon, aus Zürich und Rorbas Aktuelle Mandate: Prime Wood GmbH Verbundene Personen: Otto Glaser So bleiben Sie über "Edith Hausammann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edith Hausammann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Edith Hausammann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edith Hausammann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Edith Hausammann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Edith Hausammann arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Edith Hausammann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Edith Hausammann
Publikationsnummer: HR02-1005660245, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Forst Service CTS-GmbH, in Steinach, CHE-107.584.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, S.0, Publ. 4196043).
Firma neu:
Forst Service CTS-GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Edith, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Wohlen bei Bern und Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Glaser, Dr. Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Ried (AT), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3924726, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
NAVITA Trendprodukte GmbH, in Engi, CH-320.4.054.640-0, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Nahrungsergänzungsprodukten usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2005, S. 8, Publ. 2952404).
Domizil neu:
Vorderdorf, 8765 Engi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefel, Jürg W., von Basel, in Engi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Edith, von Amriswil, in Engi, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Eichberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hartmann-Hefel, Nadine, von Basel, in Altstätten SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefel, Martina, von Basel, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2952404, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
NAVITA Trendprodukte GmbH, bisher in Eichberg, CH-320.4.054.640-0, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Nahrungsergänzungsprodukten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2004, S. 11, Publ. 2066048).
Gründungsstatuten:
29.12.2003.
Statutenänderung:
18.07.2005.
Sitz neu:
Engi.
Domizil neu:
Wyer 373, 8765 Engi.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Nahrungsergänzungsprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Edith, von Amriswil, in Eichberg, ohne Zeichnungsberechtigung, Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [wie bisher];
NAVITA Consulting GmbH, in Engi, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: NAVITA Consulting GmbH, in Montlingen (Oberriet SG)];
Hefel, Jürg W., von Basel, in Engi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Montlingen (Oberriet SG)].