Edith Hauri
wohnhaft in Unterentfelden, aus Reitnau Aktuelle Mandate: RH Immo Vista GmbH, HWE Immo AG Verbundene Personen: Michaela Maja Roth-Hauri, Werner Hauri, Christian Peter Roth und mehr So bleiben Sie über "Edith Hauri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edith Hauri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Edith Hauri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edith Hauri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Edith Hauri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Edith Hauri arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Edith Hauri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Edith Hauri
Publikationsnummer: HR02-1005714601, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HWE Immo AG, in Unterentfelden, CHE-247.168.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838751).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Werner, von Reitnau, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muhen];
Hauri, Edith, von Reitnau, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muhen].
Publikationsnummer: 3078319, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schlossblick Seengen AG, in Seengen, CHE-247.168.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6619596).
Statutenänderung:
09.09.2016.
Firma neu:
HWE Immo AG.
Sitz neu:
Unterentfelden.
Domizil neu:
Suhrenmattstrasse 29, 5035 Unterentfelden.
Zweck neu:
Erstellung von und Handel mit sowie Verwaltung und Vermittlung von Immobilien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Martin, von Staffelbach, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Hans, von Lenzburg und Boswil, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Werner, von Reitnau, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauri, Edith, von Reitnau, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5862580, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Haicom GmbH, in Zetzwil, CH-400.4.019.935-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 2, Publ. 4967594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Edith, von Reinach AG, in Zetzwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Hans, von Reinach AG, in Zetzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].