Niklaus Tobias Haller
wohnhaft in Zürich, aus Zofingen Aktuelle Mandate: Ernst & Theodor Bodmer Stiftung, Globalance Bank AG Verbundene Personen: René Schwarzmann, Simone Schwarzmann, Lisbeth Ort-Wädensweiler und mehr So bleiben Sie über "Niklaus Tobias Haller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Niklaus Tobias Haller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Niklaus Tobias Haller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Niklaus Tobias Haller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Niklaus Tobias Haller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Niklaus Tobias Haller arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Niklaus Tobias Haller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Niklaus Tobias Haller
Publikationsnummer: HR02-1006114685, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ernst & Theodor Bodmer Stiftung, in Zürich, CHE-102.007.700, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005919627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter, Martin, von Zürich, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Transcontag AG (CHE-107.888.333), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzmann, Dr. Simone, von St. Gallen, in Eglisau, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Niklaus, von Zofingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzmann, Dr. René, von St. Gallen, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005846453, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Thomas Mann Gesellschaft, in Zürich, CHE-104.398.156, Verein (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765689).
Domizil neu:
c/o ETH Zürich, Thomas-Mann-Archiv, Rämistrasse 101, 8092 Zürich ETH-Zentrum.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bedenig Stein, Katrin, von Solothurn, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Niklaus, von Zofingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Papst, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immoos, Angelina Maria, von Morschach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes +Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Moos, Marc, von Sachseln, in Fahrwangen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1004653234, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525756).
Statutenänderung:
29.04.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Niklaus, von Zofingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.