Yvonnick Haldemann
wohnhaft in Rebeuvelier, aus Eggiwil Aktuelle Mandate: Etienne Chavanne S.A., Evolia Holding SA Verbundene Personen: Sebastião Mauro Ramos Victor, Cyrille Joël Compagnon, Carmen Haldemann So bleiben Sie über "Yvonnick Haldemann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonnick Haldemann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yvonnick Haldemann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonnick Haldemann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yvonnick Haldemann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yvonnick Haldemann arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Yvonnick Haldemann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonnick Haldemann
Publikationsnummer: HR02-1005432292, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 127 du 03.07.2020, Publ. 1004927697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: HR02-1004927697, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 24 du 03.02.2011, p.4, Publ. 6015582).
Nouvelle adresse:
Rue du Crêt 34, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Rebeuvelier, administrateur, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 1355079, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Etienne Chavanne S.A., succursale de Porrentruy, à Porrentruy, CHE-332.019.353, succursale (No. FOSC 188 du 28.09.2007, p. 9, Publ. 4131430), avec siège principal à Rebeuvelier.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-100.631.135.
Date des nouveaux statuts du siège principal:
[biffé].
Nouvelle inscription au RC du siège principal:
[biffé] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 02.11.1981].Nouveau but du siège principal: [biffé].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC, à la suite de la modification du droit du Registre du commerce].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier, administrateur unique, avec signature individuelle.