Lutz Halbgewachs
wohnhaft in Steinhausen, aus Steinhausen Aktuelle Mandate: FINserv GmbH Verbundene Personen: Tanja Eichenberger, Andreas Markus Fink So bleiben Sie über "Lutz Halbgewachs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lutz Halbgewachs"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lutz Halbgewachs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lutz Halbgewachs"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lutz Halbgewachs leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lutz Halbgewachs arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Lutz Halbgewachs
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lutz Halbgewachs
Publikationsnummer: HR02-1005505906, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FINserv GmbH, in Zürich, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314106).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Steinhausen];
Eichenberger, Tanja, von Birr und Bassersdorf, in Zollikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, von Steinhausen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publikationsnummer: HR02-1004910175, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FINserv GmbH, in Wallisellen, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, S.0, Publ. 981311).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 42, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3584603, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hapimag AG, in Baar, CHE-101.391.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitz, Dr. Marisabel, von Hochdorf, Buchs (SG) und Sevelen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiffner, Dirk, von Buchrain, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.