Werner Hagist
wohnhaft in Oberwil, aus Basel Aktuelle Mandate: W. Hagist Logistic Consulting Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Werner Hagist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Hagist"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Werner Hagist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Hagist"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Werner Hagist leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Werner Hagist arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Werner Hagist
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Hagist
Publikationsnummer: HR02-1005290851, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist, in Basel, CHE-101.407.592, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Pascal, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagist, Werner, von Basel, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrlich, Karolina, italienische Staatsangehörige, in Therwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3739121, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist, in Basel, CHE-101.407.592, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koya, Brigitta, von Oberwil (BL), in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwager Frey, Eveline, von Steffisburg, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribi, Sonja, von Ermatingen, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gratwohl, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagist, Werner, von Basel, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BMF ProConsulting AG (CHE-104.127.516), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BMF ProConsulting AG (CH-270.3.011.984-6)].
Publikationsnummer: 2650059, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Wohlfahrtsstiftung der Firma Sifag AG, in Münchenstein, CHE-109.743.390, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1425957).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Firma Sifag AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.12.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Beat, von Basel, in Muttenz, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Sauter, Franziska Elsbeth, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagist, Werner, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].