Michael Gygax
wohnhaft in Grund b. Gstaad, aus Riggisberg Aktuelle Mandate: Gygax SolarBau Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Michael Gygax" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michael Gygax"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Michael Gygax" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michael Gygax"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Michael Gygax leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Michael Gygax arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Michael Gygax
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Gygax
Publikationsnummer: HR01-1005792046, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gygax SolarBau, in Saanen, CHE-343.602.427, c/o Michael Gygax, Moosfanggässli 12, 3783 Grund b. Gstaad, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Planerische und ausführungstechnische Arbeiten in den Bereichen Bau und Solar.
Eingetragene Personen:
Gygax, Michael, von Riggisberg, in Grund b. Gstaad (Saanen), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005063465, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Moonlight Air, in Baar, CHE-212.119.028, Verein (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561217).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Name neu:
Moonlight Air in Liquidation.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o ARECA Treuhand & Beratung AG, Baarerstrasse 12, 6300 Zug. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.11.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widemann, Martial, von Untereggen, in Baar, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Michael, von Bleienbach, in Nürensdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Stephan, von Küsnacht (ZH), in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Andreas, von Busswil bei Melchnau, in Bönigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Marion, von Busswil bei Melchnau, in Bönigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abtraxas Treuhand AG (CHE-113.726.673), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ARECA Treuhand & Beratung AG (CHE-114.409.778), in Zug, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 3561217, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Moonlight Air, in Baar, CHE-212.119.028, c/o Moonlight Air GmbH, Bahnhofstrasse 17, 6340 Baar, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
08.05.2017.
Zweck:
Durchführung von Lufttransporten bei Naturkatastrophen, für nachhaltige humanitäre Entwicklungshilfe, für den Einsatz von mobilen Spitalkontainer und in Krisensituationen;
stellt NGO, Stiftungen, Behörden, Organisationen und anderen Unternehmungen das Frachtflugzeug zu Transportzwecken zur Verfügung;
Betrieb von Luftfrachtflugzeugen und dem dazugehörigen Personal;
Betrieb eines Logistik-Lagerzentrums und Büroräumlichkeiten;
Nutzung von Synergien verschiedener Organisationen;
Erbringung administrativer und organisatorischer Dienstleistungen;
Transportdienstleistungen;
Fundraising, Gönner- sowie Sponsoren- und Investorensuche;
Mitgliederverwaltung von Partner, Gönner, Sponsoren und Investoren;
Einsatz und Transport von Freiwilligen und Helfer aus der eigenen oder von Partnerorganisationen;
pflegt internationale Kontakte zu Behördenvertreter, Staatspersonen und anderen Entscheidungsträger, um die Erfüllung der Mission jederzeit gewährleisten zu können;
Promotionsmittel und Verkaufsartikel;
Auskünfte an Medien, Behörden und Verbände;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Gönner- und Mitgliederbeiträge, Vermächtnisse, Zuwendungen von Privatpersonen oder Firmen, Erlös aus Vereinsaktivitäten, Subventionen von öffentlichen oder behördlichen Stellen.
Datum der Gründung:
08.05.2017.
Eingetragene Personen:
Widemann, Martial, von Untereggen, in Baar, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Michael, von Bleienbach, in Nürensdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Stephan, von Küsnacht (ZH), in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Andreas, von Busswil bei Melchnau, in Bönigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Marion, von Busswil bei Melchnau, in Bönigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abtraxas Treuhand AG (CHE-113.726.673), in Freienbach, Revisionsstelle.