Andreas Gutierrez
wohnhaft in Horgen, aus Weisslingen Aktuelle Mandate: Espanita GmbH, ESPANITA GUTIERREZ Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Andreas Gutierrez" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Gutierrez"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Gutierrez" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Gutierrez"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andreas Gutierrez leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andreas Gutierrez arbeiten
Handel (sonstiges)
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Handel (sonstiges)
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Andreas Gutierrez
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Gutierrez
Publikationsnummer: HR01-1006130845, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Espanita GmbH, in Zürich, CHE-247.570.228, Paradiesstrasse 3, 8038 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.09.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und das Management von Detailhandels- und anderen Dienstleistungsbetrieben. Sie kann zudem in ihrem Geschäftsbereich Schulungen organisieren, leiten und durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 60'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.09.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gutierrez, Andreas, von Weisslingen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004482976, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Gutierrez GmbH, in Wollerau, CHE-160.117.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058107).
Statutenänderung:
28.09.2018.
Firma neu:
Mercuria GmbH. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutierrez, Andreas, von Weisslingen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skoric, Sandra, von Wald (ZH), in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4058107, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Gutierrez GmbH, in Wollerau, CHE-160.117.623, Wächlenstrasse 1, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und das Management von Detailhandels- und anderen Dienstleistungsbetrieben. Sie kann zudem in ihrem Geschäftsbereich Schulungen organisieren, leiten und durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gutierrez, Andreas, von Weisslingen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.