Peter Guggenbühl
wohnhaft in Russikon, aus Meilen Aktuelle Mandate: Finreal Holding AG Verbundene Personen: Erika Guggenbühl-Schnurrenberger So bleiben Sie über "Peter Guggenbühl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Guggenbühl"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Guggenbühl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Guggenbühl"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Guggenbühl leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Guggenbühl arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Peter Guggenbühl
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Guggenbühl
Publikationsnummer: 5685270, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baucut AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.902.431-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 30, Publ. 5430772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggenbühl, Peter, von Meilen, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5481368, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Finreal Holding AG, bisher in Rorschach, CH-320.3.029.879-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2004, S. 12, Publ. 2283358).
Statutenänderung:
11.01.2010.
Sitz neu:
Russikon.
Domizil neu:
Im Baumgarten 5, 8332 Russikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Peter, von Appenzell, in Rorschach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodan Treuhand AG, in Rorschach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Peter, von Meilen, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Guggenbühl-Schnurrenberger, Erika, von Meilen und Sternenberg, in Russikon, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüchinger + Partner AG (CH-320.3.036.583-6), in Rorschach, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5463090, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Brugger Baubohrungen AG Frauenfeld, in Frauenfeld, CH-440.3.005.230-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2004, S. 12, Publ. 2276110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Peter, von Appenzell, in Rorschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggenbühl, Peter, von Meilen, in Russikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Bruno, von Berneck, in Berneck, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fleisch, Marcel, von Calfreisen, in Teufen AR, Mitglied, mit Einzelprokura.