Pierre Guenat
wohnhaft in Pleigne, aus Pleigne Aktuelle Mandate: Louis Imhof SA Verbundene Personen: Denis Imhof So bleiben Sie über "Pierre Guenat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pierre Guenat"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pierre Guenat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pierre Guenat"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pierre Guenat leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pierre Guenat arbeiten
Herstellung von Schmuck oder schmuckähnlichen Gütern
Herstellung von Schmuck oder schmuckähnlichen Gütern
Privatpersonen mit dem Namen Pierre Guenat
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pierre Guenat
Publikationsnummer: 3293871, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Services4U-Davos GmbH, in Davos, CHE-416.581.421, Promenade 148, 7260 Davos Dorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.01.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen an Tourismus, Gewerbe und Private, Handel mit Waren aller Art, Bewirtschaftung von Beteiligungen, Kauf und Verkauf von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Guenat, Pierre Alain, von Le Noirmont, in Biel-Benken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Guenat, Marianne, von Zürich, in Biel-Benken, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Handelsregister-Amt Jura, (670)
Société de laiterie de Pleigne, à P l e i g n e , Société coopérative (FOSC no 223 du 18.11.1991, p. 4931).
Modification des statuts:
29.01.1999. La responsabilité personnelle et illimitée des membres est supprimée.
Personnes et signatures radiées:
Guenat, Pierre, de Pleigne, à Pleigne, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Keller, Armand, de Pleigne, à Pleigne, membre, sans droit de signature;
Pape, Jules, de Asuel, à Pleigne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne:
Kaufmann, Françoise, de Laupersdorf, à Pleigne, secrétaire- caissière, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.