Nelly Gubler
wohnhaft in Pfäffikon, aus Pfäffikon Aktuelle Mandate: Gubler Consult & Co Verbundene Personen: Regula Gubler So bleiben Sie über "Nelly Gubler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nelly Gubler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nelly Gubler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nelly Gubler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Nelly Gubler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Nelly Gubler arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Nelly Gubler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Nelly Gubler
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Berichtigung des im SHAB Nr. 233 vom 17.11.1998, S. 7848, publizierten TB-Eintrags Nr. 3555 vom 11.11.1998. Credit Suisse, in St. Moritz, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.1998, S. 7848).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Nelly, von Pfäffikon, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Die naCHF lgende Person wurde irrtümlich, anstelle von Gubler, Nelly, gelöscht und wird somit wieder eingetragen:
Grob, Peter, von Sevelen, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien .
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gubler Consult & Co, in Pfäffikon, Wallikerstrasse 39, 8330 Pfäffikon, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.06.1998.
Zweck:
Unternehmensberatung. Übernimmt das Geschäft der erloschenen Einzelfirma "R. Gubler Consult", in Pfäffikon, mit Aktiven und Passiven.
Eingetragene Personen:
Gubler, Nelly, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Gubler, Regula, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Credit Suisse, in St. Moritz, Betrieb einer Bank insbesondere für das Firmen- und Individualkundengeschäft sowie für das Private Banking im In- und Ausland, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 204 vom 23.10.1997, S. 7722).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Domizil neu:
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Dr. Josef, von Mels, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donatz, Erwin, von Sils im Domleschg, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs Stephan, von Oberhallau, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Wendelin, von Bürglen UR, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfensberger, Alex, von Gossau SG, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengotti, Franco, von Poschiavo, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berlinger, Roland, von Degersheim, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boz, Marcel, von Neftenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bruhin, Michael, von Wangen SZ, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Decurtins, Marianna, von Sumvitg, in Untervaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gähler, René, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giorgetta, Paolo, von Rossa, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glinz, Paul, von St. Gallen, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grob, Peter, von Sevelen, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gubler, Nelly, von Pfäffikon, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hollenstein, Karin, von Mosnang, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Korber, Bernhard, von Niederbipp, in Staad SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Werner, von Bäriswil, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.