Iris Grütter
wohnhaft in Seeberg, aus Seeberg Aktuelle Mandate: KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG, Grütter und Partner GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Eva Gauch-Ettlin, Urs Niggli, Marcel Siegenthaler und mehr So bleiben Sie über "Iris Grütter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Iris Grütter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Iris Grütter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Iris Grütter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Iris Grütter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Iris Grütter arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Iris Grütter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Iris Grütter
Publikationsnummer: HR02-1006115932, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grütter und Partner GmbH, in Seeberg, CHE-108.434.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S.4, Publ. 4774256).
Firma neu:
Grütter und Partner GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.08.2024 aufgelöst. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Simon, von Seeberg, in Grasswil (Seeberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Grütter, Iris, von Seeberg, in Seeberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Alchenstorf];
Baumgartner, Cécile, von Seeberg und Rapperswil (BE), in Grasswil (Seeberg), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Seeberg und Bangerten, in Seeberg].
Publikationsnummer: 4680094, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grütter und Partner GmbH, in Seeberg, CH-053.4.000.654-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 3, Publ. 4165304).
Statutenänderung:
16.09.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros sowie das Erstellen und den Vertrieb von Block- und Holzhäusern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 16.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Marco, von Seeberg, in Köniz (Wabern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Simon, von Seeberg, in Grasswil (Seeberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Grütter, Iris, von Seeberg, in Alchenstorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: in Seeberg (Grasswil)].
Publikationsnummer: 1022618, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grütter und Partner GmbH, in Seeberg, Betrieb eines Architekturbüros, Erstellen und Vertrieb von Block- und Holzhäusern, Handel mit Holzbearbeitungsmaschinen sowie mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.1998, S. 4646).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Cécile, von Seeberg, in Bleienbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberönz];
Grütter, Marco, von Seeberg, in Köniz (Wabern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 [bisher: in Grasswil (Gemeinde Seeberg)];
Grütter, Iris, von Seeberg, in Seeberg (Grasswil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 [bisher: Villiger-Grütter, Iris, von Seeberg und Kriens, in Grasswil (Gemeinde Seeberg)].