Prof. Dr. Dieter Grob
wohnhaft in Erlenbach, aus Zürich Aktuelle Mandate: Petrzilka-Wirth-Stiftung Verbundene Personen: Simone Schwarzmann, Thomas Brändli, René Schwarzmann und mehr So bleiben Sie über "Prof. Dr. Dieter Grob" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Prof. Dr. Dieter Grob"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Prof. Dr. Dieter Grob" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Prof. Dr. Dieter Grob"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Grob leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Grob arbeiten
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Grob
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Grob
Publikationsnummer: HR02-1005327409, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
The International Society for the Study of the Lumbar Spine, in Zürich, CHE-101.044.147, Verein (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2005, S.20, Publ. 2969020).
Statutenänderung:
02.06.2021.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Postacchini, Dr. Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (I), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Dr. Dieter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanley, Dr. Edward, Bürger der USA, in Charlotte (North Carolina/USA), Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dallas / TX (US), Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chiba, Kazuhiro, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yoon, Sangwook Tim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta / GA (US), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lotz, Jeffrey, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Mateo / CA (US), Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brisby, Helena, schwedische Staatsangehörige, in Kullavik (SE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kawakami, Mamoru, japanischer Staatsangehöriger, in Wakayama (JP), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Samartzis, Dino, amerikanischer Staatsangehöriger, in Glenview / IL (US), Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dvorak, Jiri Josef, von Weiningen (ZH), in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fekete, Tamás, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haschtmann, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4419452, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Onze Schweiz GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.473-0, c/o Giuseppe Rizzo, Eidmattstrasse 5, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2008, 01.04.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Vertrieb von Sportbekleidung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per e-mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 22.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rizzo, Giuseppe, von Flums, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Egger, Urs, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grob, Dieter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4139178, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gerraspine AG, in St. Gallen, CH-320.3.055.722-6, Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Verfahren der Humanmedizin usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 10, Publ. 4022870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Prof. Dr. Dieter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.