Christian Granger
wohnhaft in Val-d'Illiez, aus Troistorrents Aktuelle Mandate: CHRISTIAN GRANGER Sàrl Verbundene Personen: Valérie Perrin Granger So bleiben Sie über "Christian Granger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Granger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Granger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Granger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Granger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Granger arbeiten
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Christian Granger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Granger
Publikationsnummer: HR02-1005553776, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
CHRISTIAN GRANGER Sàrl, à Troistorrents, CHE-109.492.733, société à responsabilité limitée (No. FOSC 47 du 10.03.2015, Publ. 2033467).
Inscription ou modification de personne(s):
Granger, Christian, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 3 parts sociales de CHF 20'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Perrin Granger, Valérie, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, gérante, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 1735891, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Jean-Marie GRANGER & Fils Sàrl, à Troistorrents, CHE-109.492.733, société à responsabilité limitée (No. FOSC 144 du 27.07.2011, Publ. 6273868).
Modification des statuts:
15.09.2014.
Nouvelle raison sociale:
CHRISTIAN GRANGER Sàrl.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: sont apportés à la société selon convention d'apport en nature du 12.03.2002 et bilan au 31.12.2001, d'une part l'actif et le passif d'une entreprise, active à Troistorrents, d'autre part un véhicule de marque Audi A4. L'actif (débiteurs & travaux en cours, stock marchandises, machines, matériel et outillage, matériels roulants, transitoires) s'élevant à CHF 85'379.35 et le passif à l'égard des tiers (TVA, fournisseurs, transitoires) à CHF 37'534.40, l'actif net est de CHF 47'844.95. Apport de l'actif net accepté pour ce prix auquel s'ajoute celui du véhicule pour CHF 24'500.-, soit un apport total de CHF 72'344.95, payé par remise aux fondateurs des 3 parts sociales qui constituent le capital, le solde de CHF 12'344.95 étant inscrit au passif du bilan en faveur des apporteurs.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Granger, Claudine, de Troistorrents, à Troistorrents, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00;
Granger, Jean-Marie, de Troistorrents, à Troistorrents, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Granger, Christian, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 3 parts sociales de CHF 20'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 20'000.00].
Publikationsnummer: 5146372, Handelsregister-Amt Wallis
Jean-Marie GRANGER & Fils Sàrl, à Troistorrents, CH-621.4.006.639-6, société à responsabilité limitée (FOSC no 63 du 03.04.2002, p. 17).
Modification des statuts:
24.06.2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des gérants du 24.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Granger, Jean-Marie, de Troistorrents, à Troistorrents, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: associé et gérant];
Granger, Christian, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: à Troistorrents].