Christophe Grandjean
wohnhaft in Juriens, aus Juriens Aktuelle Mandate: Maison Grandjean Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christophe Grandjean" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Grandjean"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Grandjean" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Grandjean"
|
|
Christophe Grandjean
wohnhaft in Chapelle-s-Moudon, aus La Côte-aux-Fées Aktuelle Mandate: Fondation Mérine Verbundene Personen: Stéphane Fontana, Olivier Barraud, Jean-Christophe Delafontaine und mehr So bleiben Sie über "Christophe Grandjean" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Grandjean"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Grandjean" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Grandjean"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christophe Grandjean leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christophe Grandjean arbeiten
Handel (sonstiges)
Primarschulen
Handel (sonstiges)
Primarschulen
Privatpersonen mit dem Namen Christophe Grandjean
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Grandjean
Publikationsnummer: HR02-1005620221, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 45464 vom 16.11.2022 PKE Vorsorgestiftung Energie, in Zürich, CHE-109.349.863, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grandjean, Christophe, von Morlon, in Bulle, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grandjean, Christophe, von Morlon, in Bulle, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005608464, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PKE Vorsorgestiftung Energie, in Zürich, CHE-109.349.863, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Peter, von Altstätten, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christoph, von Ernen, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oetiker, Lukas, von Oetwil am See, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winterberg, Patrick, von Reiden, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Martin, von Kerzers, in Weggis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandjean, Christophe, von Morlon, in Bulle, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanselmann, Yannick, von Wartau, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baroni, Luca, von Basel, in Bremgarten (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröflin, Joris, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oser, Peter, von Schönenbuch, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weidner, Mike, von Lostorf, in Lostorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005235216, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gaschen SA, à La Neuveville, CHE-105.855.877, société anonyme (No. FOSC 169 du 01.09.2020, Publ. 1004968644).
Inscription ou modification de personne(s):
Hostettler, François, de Guggisberg, à Prêles (Plateau de Diesse), directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec un membre];
Masi, Stessy, de Neuchâtel, à Couvet (Val-de-Travers), avec signature collective à deux;
Milbergue, David André Léon, de Coeuve, à Porrentruy, avec signature collective à deux;
Baeriswyl, Silvio, de Fribourg, à Echarlens, avec procuration collective à deux;
Grandjean, Christophe Maxime, de Morlon, à Bulle, avec procuration collective à deux;
Perroud, Hugues Louis Amédée, de Attalens, à Mézières FR, avec procuration collective à deux;
Zbinden-Boulianne, Laure Vanessa, de Plaffeien, à Rossens FR (Gibloux), avec procuration collective à deux.