Dieter Heinz Gottschall
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: xmodus swiss GmbH, TS-integration GmbH Verbundene Personen: Andreas Bircher, Roger Paul Iff, Joachim Horst Karl Focking So bleiben Sie über "Dieter Heinz Gottschall" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Heinz Gottschall"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Heinz Gottschall" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Heinz Gottschall"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Heinz Gottschall leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Heinz Gottschall arbeiten
Herstellung von Gütern der Telekommunikation / Unterhaltungselektronik
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Herstellung von Gütern der Telekommunikation / Unterhaltungselektronik
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Heinz Gottschall
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Heinz Gottschall
Publikationsnummer: HR02-1005331554, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TS-integration GmbH, in Zürich, CHE-110.290.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, S.0, Publ. 2430953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottschall, Dieter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publikationsnummer: HR02-1005028740, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Meilestei, in Maur, CHE-100.985.024, Verein (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, S.0, Publ. 3395513).
Name neu:
Meilestei in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottschall, Dieter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Thomas, von Weesen, in Bauma, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Pio, von Thalwil und Schübelbach, in Meilen, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser, Andreas, von Melchnau, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4301363, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Château de Chillon Weingut AG, in Zürich, CHE-320.119.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918871).
Domizil neu:
c/o Dejian Cui, Saatlenstrasse 277, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottschall, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cui, Dejian, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.