Mirjam Goldstein
wohnhaft in Basel, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Schweizerisches Israelitisches Alters- und Pflegeheim Lengnau Verbundene Personen: André Philippe Kurz, Daniel E. Langsam, Anthony Goldstein und mehr So bleiben Sie über "Mirjam Goldstein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mirjam Goldstein"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Mirjam Goldstein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mirjam Goldstein"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Mirjam Goldstein leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Mirjam Goldstein arbeiten
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Privatpersonen mit dem Namen Mirjam Goldstein
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Mirjam Goldstein
Publikationsnummer: HR02-1005794952, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schweizerisches Israelitisches Alters- und Pflegeheim Lengnau, in Lengnau (AG), CHE-107.099.885, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Georges, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernheim, Alain, von Pleigne, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolliger, Monika, von Hombrechtikon, in Galgenen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Naphtali, von Endingen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldstein, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Taus, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005353420, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schweizerisches Israelitisches Alters- und Pflegeheim Lengnau, in Lengnau (AG), CHE-107.099.885, Verein (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226217).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breslauer, Richard, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Jules, von Endingen, in Endingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frenkel, Werner, von Zürich, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Simon, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taus, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Monika, von Hombrechtikon, in Galgenen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erlanger, Simon, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedmann, Izchak, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldstein, Anthony, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldstein, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langsam, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004918906, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Forextra Management Ltd, in Basel, CHE-103.611.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S.6, Publ. 4832266).
Domizil neu:
St.Alban-Anlage 65, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmann, Betty, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Goldstein, Harry, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Verwaltungsrates;
Goldstein, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straus, Ronald, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Straus, Nadine, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.