Joachim Gnädinger
wohnhaft in Adligenswil, aus Malters und Ramsen Aktuelle Mandate: Gnädinger - Consulting Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Joachim Gnädinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Joachim Gnädinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Joachim Gnädinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Joachim Gnädinger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Joachim Gnädinger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Joachim Gnädinger arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Joachim Gnädinger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Joachim Gnädinger
Publikationsnummer: HR02-1005576137, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Stiftung Joseph Gnädinger, in Ramsen, CHE-109.831.195, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, S.0, Publ. 2223631).
Urkundenänderung:
08.07.2022.
Domizil neu:
Buttelestrasse 221, 8262 Ramsen.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist es, das künstlerische und ideelle Schaffen im Sinne des Stifters in der Gemeinde Ramsen, der Region Schaffhausen und darüber hinaus weiterzupflegen und die soziale Entwicklungsarbeit in Afrika, vor allem im Rahmen der katholischen Diözese Dapaong, Togo, zu unterstützen.
Organisation neu:
[gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädinger, Joachim, von Malters und Ramsen, in Adligenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Angelo, von Ramsen, in Genf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Johannes, von Zürich, in Wettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckerle, Markus, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Otmar, von Ramsen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Ruth Maria, von Ramsen, in Ramsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weckerle, Caroline Sonja, von Feuerthalen, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bajc, Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Silvan, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Benedikt Damian, von Ramsen, in Schenkon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Nicole Judith, von Ramsen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3526703, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Verein Netzwerk Neubad, in Luzern, CHE-224.353.097, Verein (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1675915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Daniela, von Gersau, in Luzern, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Joachim, von Malters, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Ramona, von Hittnau, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Aurel Nicolai, von Affoltern im Emmental, in Basel, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2223631, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Stiftung Joseph Gnädinger, in Ramsen, CHE-109.831.195, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 16, Publ. 5459054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädinger, Beat, von Ramsen, in Ramsen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckerle, Christoph, von Feuerthalen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnädinger, Joachim, von Malters und Ramsen, in Adligenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Johannes, von Zürich, in Wettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Angelo, von Ramsen, in Genf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Ruth Maria, von Ramsen, in Ramsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.