Ludwig Glenz
wohnhaft in Salgesch, aus Salgesch Aktuelle Mandate: EnBautec GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ludwig Glenz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludwig Glenz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ludwig Glenz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludwig Glenz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ludwig Glenz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ludwig Glenz arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Ludwig Glenz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ludwig Glenz
Publikationsnummer: HR02-1005956607, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CHE-115.194.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, S.0, Publ. 7023254).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Sitz neu:
Salgesch.
Domizil neu:
c/o Louis Glenz, Bauwerigstrasse 16, 3970 Salgesch.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt das Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau;
insbesondere Energieberatung, Thermografie, Lärmmessungen und Luftdichtigkeitsmessungen. Überdies ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen vorzukehren, die mit dem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Glenz, Louis].
Publikationsnummer: HR02-1005370376, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CHE-105.756.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, S.0, Publ. 1752095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indermitte, Alain, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Heinz Michael, von Stalden (VS), in Baltschieder, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Omura, Florim, von Baltschieder, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Ernst, von Unterlangenegg, in Turtmann (Turtmann-Unterems), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 7196464, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CH-600.3.000.905-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 29, Publ. 4559070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gitz, Damian, von St. Niklaus, in Herbriggen (St. Niklaus), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Glenz, Louis].