Dieter Andreas Gilomen
wohnhaft in Bremgarten, aus Lengnau (BE) Aktuelle Mandate: Fairest Isle AG, HYGA AG und mehr Verbundene Personen: Lorenz Gilomen, Lorenz Gilomen, Lisabeth Gilomen-Renfer und mehr So bleiben Sie über "Dieter Andreas Gilomen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Andreas Gilomen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Andreas Gilomen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Andreas Gilomen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Andreas Gilomen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Andreas Gilomen arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Andreas Gilomen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Andreas Gilomen
Publikationsnummer: 1032511, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung W.E. Gilomen & Cie., in Lengnau BE, CH-073.7.004.042-3, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6693070).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung W.E. Gilomen & Cie. in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 04.07.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Lisbeth, von Lengnau BE, in Lengnau BE, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilomen, Dieter Andreas, von Lengnau BE, in Bremgarten AG, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Ruth, von Eggiwil, in Büren an der Aare, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: 6693070, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung W.E. Gilomen & Cie., in Lengnau BE, CH-073.7.004.042-3, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, S. 0, Publ. 6612256).
Domizil neu:
c/o HYGA AG, Fabrikstrasse 1, 2543 Lengnau bei Biel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Walter Erwin, von Lengnau BE, in Lengnau BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Josef, in St. Niklaus, in Lengnau BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilomen, Dieter Andreas, von Lengnau BE, in Bremgarten AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Ruth, von Eggiwil, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wyss + Partner Treuhand AG (CH-073.3.003.576-5), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 6556208, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LWG AG, in Lengnau BE, CH-036.3.048.139-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 4, Publ. 5730034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-254.9.000.021-9), in Grenchen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilomen, Dieter, von Lengnau BE, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lengnau BE];
Wyss + Partner Treuhand AG (CH-073.3.003.576-5), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.