Roland Giess
wohnhaft in Basel, aus Eiken Aktuelle Mandate: SACO Shipping GmbH Verbundene Personen: Nicola Bruderer, Harald Pahl So bleiben Sie über "Roland Giess" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Giess"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roland Giess" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Giess"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roland Giess leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roland Giess arbeiten
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Privatpersonen mit dem Namen Roland Giess
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Giess
Publikationsnummer: 2610941, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Canonica & Lotti AG, in Frenkendorf, CHE-105.827.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giess, Roland, von Eiken, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7195268, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SSL Consolidation Service GmbH, in Pratteln, CH-280.4.011.574-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 7, Publ. 5157016).
Statutenänderung:
14.05.2013.
Firma neu:
SACO Shipping GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Peter, von Rothrist, in Bubendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Giess, Roland, von Eiken, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7151550, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Canonica & Lotti AG, in Frenkendorf, CH-280.3.915.377-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, Publ. 7015544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lotti, Claudio, von Sonvico, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadola, Robert, von Trun, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giess, Roland, von Eiken, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.