Isabelle Giangiordano-Christen
wohnhaft in Evilard, aus Madiswil Aktuelle Mandate: Industrie-Immobilien Christen AG, Own Holding AG und mehr Verbundene Personen: Daniele Giangiordano, Daniele Giangiordano, Nicolas Weyermann und mehr So bleiben Sie über "Isabelle Giangiordano-Christen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Isabelle Giangiordano-Christen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Isabelle Giangiordano-Christen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Isabelle Giangiordano-Christen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Isabelle Giangiordano-Christen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Isabelle Giangiordano-Christen arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Allgemeiner Hochbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Isabelle Giangiordano-Christen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Isabelle Giangiordano-Christen
Publikationsnummer: HR02-1005903534, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Adrian, von Madiswil, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Giangiordano, Daniele, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005293376, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287599).
Domizil neu:
Industriestrasse 37a, 2555 Brügg BE [Behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Chantal, von Biglen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005287599, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, S.0, Publ. 2174223).
Statutenänderung:
02.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 116'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 116'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
116 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 02.09.2021 16 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der «Quadro Bau Seeland AG», in Brügg (CHE-102.267.069), wofür 16 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'507'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Adrian, von Madiswil, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Christen, Chantal, von Biglen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leimiswil, in Lüscherz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].